THIRTEEN CARE AND SUPPORT LIMITED

Rhif yr elusen: 515150
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Thirteen Care and Support provides housing support, across most of the local authorities in NE England, designed to ensure vulnerable people move towards independence. Our main client groups are ex offenders, those suffering from drug and/or alcohol abuse, women and families fleeing domestic violence, young homeless, people with enduring mental health issues and ex-servicemen and women.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2016

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu ragor o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau a/neu fuddion gan yr elusen am fod yn ymddiriedolwr

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Mehefin 1984: Cofrestrwyd
  • 05 Rhagfyr 2017: Tynnwyd (WEDI'I HESGUSODI)
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • NORCARE (Enw gwaith)
  • NORCARE LIMITED (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016
Cyfanswm Incwm Gros £2.77m £2.49m £2.37m £6.31m £6.34m
Cyfanswm gwariant £3.02m £2.45m £2.35m £6.24m £6.47m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £2.26m £1.41m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £1.35m £1.81m
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.75m £2.48m £2.37m £6.31m £6.34m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £14.72k £16.13k £32 £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.01m £2.45m £2.34m £6.23m £6.47m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Llywodraethu £6.91k £7.39k £7.12k £6.00k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016
Asedau hunan ddefnydd £1.16m £1.11m £1.11m £1.04m £1.02m
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £8.00k £0
Cyfanswm asedau £1.11m £757.40k £965.04k £1.65m £1.62m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 -£144.00k
Cyfanswm rhwymedigaethau £672.55k £240.79k £432.48k £978.00k £1.10m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2017 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2017

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

12 Ionawr 2018 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2016 06 Ionawr 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2016 30 Medi 2016 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2015 14 Ionawr 2016 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2015 01 Hydref 2015 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2014 29 Ionawr 2015 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2014 28 Ionawr 2015 Ar amser