Ymddiriedolwyr THE WOLVERHAMPTON GRAND THEATRE (1982) LIMITED

Rhif yr elusen: 515154
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Duncan Charles Allen Jones Cadeirydd 17 October 2023
Dim ar gofnod
Ben Bourton-Payne Ymddiriedolwr 25 March 2024
Dim ar gofnod
Major Rana Ymddiriedolwr 03 January 2022
Dim ar gofnod
Samuel Hudman Ymddiriedolwr 22 July 2021
Dim ar gofnod
Nuala O'Kane Ymddiriedolwr 04 April 2017
Dim ar gofnod