ymddiriedolwyr ACACIA PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1186604
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony George Rimbault | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
James Robinson | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Arabella Claire Stewart | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||
James Hughes | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||
Celine Fenech | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Rose Hughes | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Leigh Smith | Ymddiriedolwr | 09 January 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.