MASJID & IMAMBARGAH SHUHDAE KARBALA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious services Educational services
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 10 Chwefror 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yawar Ali Shah | Cadeirydd | 14 May 2025 |
|
|
||||
Raja Amjad Nawaz | Ymddiriedolwr | 05 January 2024 |
|
|
||||
HAMZA ALI SHAH | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|||||
Mohammad Ali Shah | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|
||||
SYED TANWEER HUSSAIN SHAH | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|
||||
Syed Shah | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Syed Ali Haider | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
SYED MUHAMMAD BAQIR NAQVI | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
||||
SHAKIR SHAH | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
||||
Syed Abrar Shah | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £172.89k | £70.28k | £46.91k | £38.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £136.44k | £36.57k | £52.55k | £40.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 29 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 29 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | 91 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | 91 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 15 Mehefin 2023 | 46 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 15 Mehefin 2023 | 46 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 05 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 11 Mai 2022 | 11 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12 SEP 2019 AS AMENDED ON 05 FEB 2020
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE ISLAMIC RELIGION IN ENGLAND FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, IN ACCORDANCE WITH THE SHIA ITHNA ASHRI SCHOOL OF THOUGHT, MAINLY BUT NOT EXCLUSIVELY, THROUGH THE HOLDING OF PRAYER MEETINGS, LECTURES, RELIGIOUS EDUCATION, AND PUBLIC CELEBRATIONS OF RELIGIOUS FESTIVALS TO ENLIGHTEN OTHERS ABOUT THE ISLAMIC FAITH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
383 Barking Road
LONDON
E13 8AL
- Ffôn:
- 07984434567
- E-bost:
- as.romford@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window