Ymddiriedolwyr THE SELLY OAK NURSERY SCHOOL LAND AND BUILDINGS
Rhif yr elusen: 1192555

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Buxton | Cadeirydd | 26 January 2016 |
|
|||||
Richard Allan Mason | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Jonathan Russell Malina | Ymddiriedolwr | 30 March 2021 |
|
|
||||
Thomas Howell-Jones | Ymddiriedolwr | 03 September 2018 |
|
|
||||
Husham Khan | Ymddiriedolwr | 16 October 2017 |
|
|||||
David Trujillo | Ymddiriedolwr | 11 November 2015 |
|
|
||||
Stewart Harris | Ymddiriedolwr | 11 November 2015 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.