Ymddiriedolwyr ST JOHN'S CHURCH CHARITY

Rhif yr elusen: 515193
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Emma Lomas Ymddiriedolwr 25 January 2025
Dim ar gofnod
Glynn David Bevan Ymddiriedolwr 25 February 2022
Dim ar gofnod
Julie Ann Hughes Ymddiriedolwr 06 October 2021
Dim ar gofnod
Andrew Cox Ymddiriedolwr 11 December 2018
Dim ar gofnod
Glenn Hughes Ymddiriedolwr 01 January 2018
Dim ar gofnod
Keith James Lomas Ymddiriedolwr 01 October 2013
Dim ar gofnod
MONICA LUCY COPE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod