ymddiriedolwyr ILFRACOMBE PILOT GIG CLUB
Rhif yr elusen: 1187003
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zackary Stevens | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Sarah Eveleigh | Ymddiriedolwr | 21 November 2021 |
|
|
||||
Jake Liversedge | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Ross Avery | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Stuart Dagley | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Jade Avery | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Jack Turner | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
Adam Williamson | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
Karis Frost | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
Simon Frost | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
David Victor Holby | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
Sandy Hanson | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||
David Waters | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||
Robert Thompson | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.