Hanes ariannol FRIENDS OF MONKTON PARK SCHOOL

Rhif yr elusen: 1186821
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 04/09/2020 04/09/2021 04/09/2022 04/09/2023 04/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.58k £9.87k £5.21k £9.38k £20.01k
Cyfanswm gwariant £3.66k £4.34k £16.41k £10.72k £4.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A