THE WOMEN'S CENTRE FOR BLACKBURN AND DISTRICT
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Blackburn With Darwen
Llywodraethu
- 09 Awst 2004: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1100976 LANCASHIRE WOMEN
- 21 Mehefin 1984: Cofrestrwyd
- 09 Awst 2004: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- THE WOMEN'S CENTRE (Enw gwaith)
- THE BLACKBURN AND DISTRICT WELL WOMEN CENTRE COLLECTIVE (Enw blaenorol)
- THE BLACKBURN WELL WOMEN CENTRE COLLECTIVE (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 01 Rhagfyr 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | 01 Rhagfyr 2004 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 9 MAY 1984 AS AMENDED 24 OCTOBER 1984 AND 1 APRIL 1985 AND 27 OCTOBER 1995 AND 17 NOVEMBER 1998.
Gwrthrychau elusennol
TO BENEFIT WOMEN IN NEED OR DISTRESS IN THE AREA, WHICH IS DEFINED BY REFERENCE TO THE BOUNDARIES OF BLACKBURN WITH DARWEN BOROUGH, HYNDBURN AND RIBBLE VALLEY (A) TO PROMOTE THE HEALTH AND WELL-BEING OF WOMEN IN THE AREA, TO PROVIDE FACILITIES FOR THE MEDICAL EXAMINATION. (B) TO PROMOTE AND FURTHER THE INTERESTS OF WOMEN IN NEED OF HELP AND SUPPORT AND ADVICE ON A RANGE OF ISSUES. (C) TO PROVIDE A MEETING PLACE FOR WOMEN AND FACILITIES FOR PROVIDING ADVICE, INFORMATION AND ASSISTANCE TO WOMEN. (D) TO EDUCATE WOMEN IN THE AREA OF THEIR LEGAL RIGHTS AND IN THE AREA OF HEALTH CARE. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 2 OF THE CONSTITUTION).
Maes buddion
BOUNDARIES OF BLACKBURN WITH DARWEN BOROUGH, HYNDBURN AND RIBBLE VALLEY.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window