CYLCH MEITHRIN BRYN TABOR

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Cylch Meithrin Bryn Tabor is a Welsh medium pre-school play group based at Ysgol Bryn Tabor, Coedpoeth near Wrexham providing educational services for children from age two.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £15,737 o 3 gontract(au) llywodraeth a £8,345 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Wrecsam
Llywodraethu
- 12 Rhagfyr 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anita Robinson -Rogers | Cadeirydd | 19 January 2023 |
|
|
||||
Kevin Williams | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Adrienne Jones | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Sophie Lloyd | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £15.74k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £8.35k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 96 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 96 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 462 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 462 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 827 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 827 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 09 Awst 2024 | 921 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Mawrth 2025 | 1152 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 12 Dec 2019
Gwrthrychau elusennol
AMCAN[ION] Y SCE YW: HYRWYDDO ADDYSG GYFRWNG CYMRAEG I BLANT OED CYN YSGOL YN (NODWCH DRE NEU ARDAL) THE OBJECT OF THE CIO IS: TO ADVANCE THE EDUCATION OF PRE-SCHOOL CHILDREN THROUGH THE MEDIUM OF WELSH LANGUAGE WITHIN COEDPOETH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
YSGOL BRYN TABOR
HEOL MAELOR
COEDPOETH
WREXHAM
LL11 3NB
- Ffôn:
- 01978722180
- E-bost:
- cylchmeithrinbryntabor@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window