ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY HEATH TOWN
Rhif yr elusen: 1191259
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
23 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Richard Christopher MERRICK BA HONS | Cadeirydd | 22 June 2014 |
|
|
||||
Alison Maria Vassell | Ymddiriedolwr | 03 May 2024 |
|
|
||||
Jayne Forrester | Ymddiriedolwr | 03 May 2024 |
|
|
||||
Margaret Joan Mills | Ymddiriedolwr | 03 May 2024 |
|
|
||||
Barbara Joyce | Ymddiriedolwr | 03 May 2024 |
|
|
||||
Robert Anthony Vassell | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Rita Ngozi Duru | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||
Emma Victoria HAMMOND | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Emma Louise Bland | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|
||||
Joshua Thomas David Charles | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Donna Anne Booth | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
SAMUEL CHIDI DURU | Ymddiriedolwr | 07 September 2019 |
|
|
||||
Robert James Stewart Booth | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Gillian Mary Brackett | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
David John Cope | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|||||
Anne Abbiss | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Sylvia Gilbert | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Tracey Margaret Charles | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
ELIZABETH ANNE COPE CERT ED | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|||||
NIGEL PHILIP CLARK | Ymddiriedolwr | 09 April 2017 |
|
|
||||
William Charles Nicholls MBE | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|
||||
STEPHEN JOHN BRACKETT B.ED | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|
||||
MARGARET ANN NICHOLLS | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.