LLANELLI WOMEN'S AID
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the charity is the relief of poverty, and the relief of mental and physical distress among women and children who have been maltreated by men with whom they live, by providing appropriate support, including where required, temporary accommodation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Sir Gaerfyrddin
Llywodraethu
- 20 Ionawr 2010: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1124149 THRESHOLD DAS LIMITED
- 30 Awst 1984: Cofrestrwyd
- 20 Ionawr 2010: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £373.33k | £374.03k | £372.60k | £403.70k | £444.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £297.71k | £366.98k | £345.44k | £391.28k | £397.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 23 Rhagfyr 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 19 Awst 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 08 Ionawr 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 31 Awst 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 30 Tachwedd 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 05 Rhagfyr 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 07 Rhagfyr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 07 Rhagfyr 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 4 MAY 1984
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY, AND THE RELIEF OF MENTAL OR PHYSICAL DISTRESS AMONG WOMEN, WHO HAVE BEEN MALTREATED, BY THEIR HUSBANDS OR BY THE MEN WITH WHOM THEY ARE, OR HAVE BEEN LIVING AND AMONG THE CHILDREN OF SUCH WOMEN, BY THE PROVISION OF HSTEL ACCOMODATION AND BY SUCH OTHER MEANS AS SHALL FURTHER THE SAID OBJECTS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window