THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY MAGDALENE CHURCH, TORQUAY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
St Mags is a Jesus centred, Grace filled, Kingdom living community based in the heart of Torquay, welcoming people from all walks of life. The Living Room is our community cafe creating a safe place, particularly for the homeless, enabling us to signpost people to appropriate support organisations. Our Playroom welcomes over 50 children per week and we run various children's groups on Sundays.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £42,817 o 5 grant(iau) llywodraeth
Pobl

21 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Torbay
Llywodraethu
- 04 Mawrth 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jill Rathbone-Roberts | Ymddiriedolwr | 23 March 2025 |
|
|
||||
Rev Julia Johnston | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Emma Hammond | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Dr John Garner | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Rachel May Miller | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
James Corderoy | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Nicholas Pannell | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Thomas Anthony Hughes | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Judith Fraser | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Rebecca Newcomb | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Judith Fortune | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Elaine Wilson | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Robin Hart | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Edwina Corderoy | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Jane Badcott | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Susan Cooper | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Rev Samuel Leach | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|
||||
Joy Payne | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|
||||
Virginia Hamilton | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|
||||
Petrina Jones | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|
||||
NIGEL DELLER | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £252.64k | £146.63k | £147.63k | £167.66k | £240.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £266.81k | £155.38k | £146.49k | £183.46k | £183.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £35.03k | £42.82k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 24 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 24 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES THAT CAME INTO FORCE ON 02 JAN 1957
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE ECCLESIASTICAL PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. MARY MAGDALENE PARISH CHURCH
CHURCH HALL
UNION STREET
TORQUAY
TQ1 4BX
- Ffôn:
- 01803211868
- E-bost:
- office@stmarymagdalene.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window