Ymddiriedolwyr DRONFIELD AND DISTRICT U3A
Rhif yr elusen: 1189224

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Gay Harris | Cadeirydd | 23 January 2023 |
|
|
||||
Angela Jane Richards | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||
Terence Goodyear | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Yvonne Susan Bramall | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Karen Elizabeth Grad | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
George Lee | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Edna Green | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Rodney Peter Brennan | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|
||||
Stephen Norman Wood | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Audrey Garrett | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Marion Clyde | Ymddiriedolwr | 13 January 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.