Ymddiriedolwyr HOPE BAPTIST CHURCH, PLYMOUTH

Rhif yr elusen: 1187113
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Luke Mansfield Cadeirydd 23 December 2019
Dim ar gofnod
Catherine Caird Ymddiriedolwr 21 November 2024
Dim ar gofnod
Bethany Kate Pavelle Ymddiriedolwr 26 September 2024
Dim ar gofnod
Zoe Lane Ymddiriedolwr 01 September 2024
Dim ar gofnod
JOHN TREVOR COLE Ymddiriedolwr 21 March 2024
Dim ar gofnod
Rev Jonathan Stephen Bush Ymddiriedolwr 21 March 2024
Dim ar gofnod
Gillian Beryl Knight Ymddiriedolwr 25 January 2024
Dim ar gofnod
Kathryn Joy Dixon Ymddiriedolwr 25 January 2024
Dim ar gofnod
Robert Dymond Ymddiriedolwr 28 September 2022
CHRISTIAN RESOURCES PROJECT
Derbyniwyd: Ar amser
Suzanne Dixon Ymddiriedolwr 29 September 2021
Dim ar gofnod
Anthony Jopson Ymddiriedolwr 23 December 2019
Dim ar gofnod