ymddiriedolwyr SHARE AND REPAIR
Rhif yr elusen: 1189015
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorna Gillian Montgomery | Cadeirydd | 01 September 2017 |
|
|
||||
Sarah Hargreaves | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Emily Perkin | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Barnaby Collins | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Stephen John Brown | Ymddiriedolwr | 15 January 2023 |
|
|
||||
Sarah Louise Kendall | Ymddiriedolwr | 06 December 2020 |
|
|||||
Rev IAN SOUTER | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|||||
Nicholas Edward James | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.