WAKEFIELD DISTRICT CITY OF SANCTUARY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We offer a wide variety of weekly events aimed at asylum seekers and refugees (ASRs) in our area. Through these events, mostly in the form of "drop-ins" we are able to provide a welcome, and a point of contact for help, advice and support with volunteers from many local voluntary, community and faith organisations. We also work to make our City more welcoming.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
45 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
Llywodraethu
- 21 Ionawr 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Edward James Baldwin | Cadeirydd | 08 August 2024 |
|
|
||||
Susan Sanderson | Ymddiriedolwr | 28 July 2021 |
|
|
||||
Bryan Weston Dandawa Mucheriwa | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Siegfried Gerhard Breuning | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Richard Willis Davies | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £147.50k | £97.57k | £70.63k | £30.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £92.05k | £85.58k | £65.06k | £57.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £29.50k | £20.62k | £24.00k | £3.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 02 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 02 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION REGISTERED 21 JAN 2020 AMENDED ON 17 AUG 2021
Gwrthrychau elusennol
A) THE PROMOTION OF EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY EDUCATING AND INFORMING ABOUT THE ISSUES RELATING TO ASYLUM-SEEKERS AND REFUGEES. B) TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT, BY ENCOURAGING AND SUPPORTING VOLUNTARY, COMMUNITY AND FAITH ORGANISATIONS TO WELCOME ASYLUM-SEEKERS AND REFUGEES ENABLING THEM TO ACCESS COMMUNITY FACILITIES, ENABLING THEM TO PARTICIPATE MORE EFFECTIVELY WITHIN THE WIDER COMMUNITY, AND SO AID THEIR INTEGRATION WITHIN THE COMMUNITY. C) TO RELIEVE POVERTY AND HARDSHIP AMONG THOSE WHO ARE SEEKING OR HAVE SOUGHT ASYLUM, REFUGEES, AND THEIR DEPENDANTS, AND PEOPLE SUFFERING POVERTY AND HARDSHIP IN THE WIDER COMMUNITY, BY PROVIDING FINANCIAL AND OTHER MATERIAL SUPPORT, INTERPRETING / TRANSLATING / ADVOCACY / HEALTH / HOUSING ADVICE AND EDUCATION. D) TO HELP ASYLUM-SEEKERS AND REFUGEES ADAPT TO LIFE IN THE UK BY: ADVANCING THEIR EDUCATION AND TRAINING, AND HELPING THEM TO ACCESS FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATIONS.?
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St Michaels Welcome Centre
Westgate Common
WAKEFIELD
Wakefield
WF2 9RW
- Ffôn:
- 07800605397
- E-bost:
- secretary@wdcos.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window