KETTERING GENERAL HOSPITAL RADIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Furthering the objects of the Charity
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelRoedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 18 Chwefror 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Kenneth Bellamy | Cadeirydd | 01 December 2019 |
|
|
||||
Clive Fone | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Wendy Alison Susan Scott | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.72k | £3.56k | £3.11k | £5.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.40k | £2.93k | £3.40k | £3.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 18 Feb 2020
Gwrthrychau elusennol
(1) THE RELIEF OF SICKNESS, POOR HEALTH AND OLD AGE AMONGST PEOPLE LIVING IN KETTERING AND DISTRICT BY PROVIDING A LOCAL BROADCASTING SERVICE FOR HOSPITALS, RESIDENTIAL HOMES AND SIMILAR INSTITUTIONS, AND FOR PATIENTS RECEIVING COMMUNITY CARE; AND (2) THE ADVANCEMENT OF HEALTH AND PREVENTION OR RELIEF OF SICKNESS FOR THE PUBLIC BENEFIT THROUGH THE PROMOTION OF THE BENEFITS OF LIVING A HEALTHY LIFESTYLE, AND THE IMPORTANCE OF MAINTAINING GOOD PERSONAL MENTAL AND PHYSICAL HEALTH BY (MAINLY, BUT NOT EXCLUSIVELY) THE MEANS OF BROADCASTING HEALTH EDUCATION MESSAGES TO PEOPLE LIVING IN KETTERING AND DISTRICT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Kettering General Hospital NHS Trus
Rothwell Road
KETTERING
NN16 8UZ
- Ffôn:
- 07771564638
- E-bost:
- admin@kghradio.co.uk
- Gwefan:
-
kghradio.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window