ymddiriedolwyr THE STEPHEN LAWRENCE DAY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1187566
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baroness Doreen Lawrence OBE | Cadeirydd | 10 December 2019 |
|
|
||||
Sonia Meggie | Ymddiriedolwr | 24 August 2023 |
|
|
||||
ELVIN OSEI ODURO | Ymddiriedolwr | 10 June 2023 |
|
|
||||
Adrian Sykes | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
Professor David Mba | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
Dr Clive Julian Driscoll | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|||||
Georgina Lawrence | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.