Ymddiriedolwyr LOSTOCK GRALAM AND DISTRICT COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 515365
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Kath Hodgkinson Ymddiriedolwr 10 August 2024
Dim ar gofnod
Helen Fitton Ymddiriedolwr 10 May 2024
Dim ar gofnod
Timothy Foley Hodges Ymddiriedolwr 17 May 2023
Dim ar gofnod
Imelda McGuiness Ymddiriedolwr 01 April 2023
Dim ar gofnod
Patricia Walker Ymddiriedolwr 25 October 2021
Dim ar gofnod
Paul Walker Ymddiriedolwr 28 April 2021
Dim ar gofnod