THE SHANTY TRUST

Rhif yr elusen: 1188154

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

A charity raising funds to alleviate poverty and disadvantage amongst marginalised communities in Kolkata, India. This is achieved by i) empowering women through livelihood support and education, ii) educational support and sponsorship for children through school and higher education iii) emergency food and medical relief for families in crisis.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024

Cyfanswm incwm: £31,650
Cyfanswm gwariant: £37,074

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • India

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Chwefror 2020: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JANE MANSON Cadeirydd 16 December 2019
BOURNE END VILLAGE HALL
Derbyniwyd: 78 diwrnod yn hwyr
Emma Boot Ymddiriedolwr 16 December 2019
Dim ar gofnod
Margaret Cassidy Ymddiriedolwr 16 December 2019
Dim ar gofnod
Chantal McMurdie Ymddiriedolwr 16 December 2019
Dim ar gofnod
Helen Bratchell Ymddiriedolwr 16 December 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £56.01k £95.98k £25.17k £31.65k
Cyfanswm gwariant £40.91k £38.11k £58.53k £37.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2024 16 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2024 16 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2023 08 Chwefror 2024 42 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2023 08 Chwefror 2024 42 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2022 23 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2022 16 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2021 16 Chwefror 2022 50 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2021 16 Chwefror 2022 50 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE CEDARS
PIX FARM LANE
HEMEL HEMPSTEAD
Ffôn:
01442878058