H-ABC FOUNDATION UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
H-abc Foundation UK aims to raise awareness of the rare disease H-abc, fund research into a cure and treatment and support families that have received a diagnosis.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 13 Gorffennaf 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Yuk Lun Tang | Cadeirydd | 02 October 2019 |
|
|
||||
Alison Esme Candy-Waters | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Amy Sheridan-Hill | Ymddiriedolwr | 02 October 2019 |
|
|
||||
Dr Michelle Teng | Ymddiriedolwr | 02 October 2019 |
|
|
||||
Gregory Hill | Ymddiriedolwr | 02 October 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £127.26k | £51.19k | £28.46k | £5.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £96.61k | £5.17k | £15.69k | £22.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 02 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 27 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 27 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 21 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 21 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 01 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 01 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25 NOV 2019 AS AMENDED ON 02 JUL 2020
Gwrthrychau elusennol
1.TO RELIEVE THE NEEDS OF HYPOMYELINATION WITH ATROPHY OF BASAL GANGLIA AND CEREBELLUM (H-ABC)SUFFERERS AND THEIR FAMILIES IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY,BY: - A)PROVIDING HELP, SUPPORT AND ADVICE TO FAMILIES FROM OUR OWN EXPERIENCE. B)PROMOTING AWARENESS AND UNDERSTANDING OF HYPOMYELINATION WITH ATROPHY OF BASAL GANGLIA AND CEREBELLUM (H-ABC) C)SUPPORTING RESEARCH THAT IS DEDICATED TO HYPOMYELINATION WITH ATROPHY OF BASAL GANGLIA AND CEREBELLUM (H-ABC), THE USEFUL RESULTS OF WHICH SHALL BE PUBLISHED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
42 Buxton Avenue
Caversham
Reading
RG4 7BU
- Ffôn:
- 07961179548
- E-bost:
- amy@habcfoundationuk.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window