HERNE BAY ROLLER HOCKEY AND SKATING CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide the inhabitants of Herne Bay and the surrounding area, the provision of facilities for sport and other leisure time recreation, in the interests of social welfare and with the object of improving the condition of life of the said inhabitants.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
Llywodraethu
- 21 Chwefror 2020: CIO registration
- HERNE BAY RINK HOCKEY CLUB (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Harris | Cadeirydd | 20 February 2020 |
|
|
||||
Frank Hayes | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Olha Hanzlik | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.10k | £24.63k | £30.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.08k | £21.70k | £22.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £850 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £850 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 01 Mawrth 2025 | 274 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 01 Mawrth 2025 | 274 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 26 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 26 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 21 Feb 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: TO PROMOTE COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION IN HERNE BAY AND THE SURROUNDING AREA BY PROVIDING FACILITIES TO PARTICIPATE IN ROLLER HOCKEY, SKATING AND SUCH OTHER SPORTS CAPABLE OF PROMOTING PHYSICAL HEALTH AND FITNESS AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DECIDE. (FOR THE PURPOSES OF THIS CLAUSE "FACILITIES" MEANS LAND, BUILDINGS, EQUIPMENT, ACCESS TO COACHING AND ORGANISING SPORTING ACTIVITIES).
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
61 CENTRAL AVENUE
HERNE BAY
CT6 8RU
- Ffôn:
- 07598299774
- E-bost:
- secretary@hernebayrinkhockey.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window