ymddiriedolwyr WORCESTER SNOEZELEN CIO
Rhif yr elusen: 1188079
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Spencer Rhodes | Cadeirydd | 12 April 2015 |
|
|
||||
Robert Procopiou | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Karol Keenan | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
James Parker | Ymddiriedolwr | 11 March 2022 |
|
|
||||
Julian Mark Haycock | Ymddiriedolwr | 11 March 2022 |
|
|
||||
Anne Bard Mrs | Ymddiriedolwr | 12 August 2021 |
|
|
||||
Brian Joseph Noel O'Connell | Ymddiriedolwr | 05 December 2016 |
|
|
||||
VALERIE ANNE BLACKBOURN | Ymddiriedolwr | 06 January 2009 |
|
|
||||
Robert Lawrence Blackbourn | Ymddiriedolwr | 06 January 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.