TAMIL SPECIAL CHILDREN UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Parental workshops, Park gatherings, Events and parties.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
Llywodraethu
- 24 Awst 2020: CIO registration
- TSC UK (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krishanthy Narayanamoorthy | Cadeirydd | 24 August 2020 |
|
|
||||
Florina Kalaimaran | Ymddiriedolwr | 09 February 2025 |
|
|
||||
Thavarupan Thavarajah | Ymddiriedolwr | 24 August 2020 |
|
|
||||
Malarvili Thanansayan | Ymddiriedolwr | 24 August 2020 |
|
|
||||
Thirunavukkarasu Prabaharan | Ymddiriedolwr | 24 August 2020 |
|
|
||||
Subothini Sivendrakumar | Ymddiriedolwr | 24 August 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £10.88k | £21.48k | £28.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £115 | £3.15k | £9.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 22 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 24 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 24 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 25 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 25 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 25 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 22 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 28 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 24 Aug 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY WORKING WITH THE TAMIL COMMUNITY WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED ON THE GROUNDS OF THEIR LEARNING DISABILITY/DIFFICULTY, TO RELIEVE THE NEEDS OF SUCH PEOPLE AND ASSIST THEM TO INTEGRATE INTO THE TAMIL SOCIETY, IN PARTICULAR BY: O RAISING THE TAMIL COMMUNITYÆS AWARENESS OF THE ISSUES AFFECTING PEOPLE WITH LEARNING DISABILITIES/DIFFICULTIES, BOTH GENERALLY AND IN RELATION TO THEIR SOCIAL EXCLUSION; O PROVIDING WORKSHOPS, FORUMS, ADVOCACY AND GENERAL SUPPORT FOR TAMIL PEOPLE WITH LEARNING DISABILITIES/DIFFICULTIES, THEIR FAMILIES AND CARERS. ''LEARNING DISABILITY'' MEANS ANY DEVELOPMENTAL DISABILITY OF THE MIND AND ANY ASSOCIATED CONDITION HOWSOEVER CAUSED AND WHETHER MILD, MODERATE OR SEVERE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
50 GLOUCESTER ROAD
LONDON
E17 6AE
- Ffôn:
- 07984551684
- E-bost:
- selvakris@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window