SUSTAINING HARMONY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief of those in need by reason of ill mental health and their carers , in particular but not exclusively by providing the opportunity to take part and perform in a choir with others affected by mental health issues and support groups
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 10 Awst 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Charles Bell | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||
Simon Noel Ovens | Ymddiriedolwr | 10 August 2020 |
|
|
||||
Cllr Jean Lamiman | Ymddiriedolwr | 10 August 2020 |
|
|
||||
Cressida Leonora Lindsay | Ymddiriedolwr | 10 August 2020 |
|
|
||||
Nicholas Brecker CA | Ymddiriedolwr | 10 August 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.42k | £1.19k | £5.10k | £2.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £160 | £2.96k | £3.10k | £4.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 18 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 18 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 01 Mai 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 01 Mai 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 30 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 30 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 09 Mai 2022 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 09 Mai 2022 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 10 Aug 2020
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE RELIEF OF THOSE IN NEED BY REASON OF ILL MENTAL HEALTH AND THEIR CARERS , IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING THE OPPORTUNITY TO TAKE PART AND PERFORM IN A CHOIR WITH OTHERS AFFECTED BY MENTAL HEALTH ISSUES AND SUPPORT GROUPS TO HELP ALLEVIATE THE MENTAL HEALTH ISSUES THEY FACE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 Beeton Close
Pinner
HA5 4NZ
- Ffôn:
- 02081910533
- E-bost:
- contact@sustainingharmony.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window