THE MOUNTAIN OF SALVATION MINISTRIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity raises awareness of Christian religious beliefs and practices via church services, communal gatherings, meetings and other (via social media). The purpose is the advancement of the Christian faith according to Cherubim & Seraphim Church of Christ principles.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2021
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
- Nigeria
Llywodraethu
- 20 Mai 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Olayinka Agboola | Cadeirydd | 29 December 2019 |
|
|
||||
Grace Adams | Ymddiriedolwr | 29 December 2019 |
|
|
||||
Olamide Titilola Agboola | Ymddiriedolwr | 29 December 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.35k | £18.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.75k | £19.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 188 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 188 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 554 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 554 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Tachwedd 2023 | 380 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Tachwedd 2023 | 380 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Tachwedd 2023 | 745 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Tachwedd 2023 | 745 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 20 May 2020
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSE IS THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH ACCORDING TO BAPTIST PRINCIPLES AND IN ACCORDANCE WITH THE BASIS OF FAITH AS STATED IN SCHEDULE 1 AND SUCH OTHER PURPOSES WHICH MAY BE CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CHARTWELL LTD
MOUNTAIN OF SALVATION MINISTRIES
BLOCK H - ARCH 5
61-65 PAULET ROAD
LONDON
SE5 9HW
- Ffôn:
- 07944405765
- E-bost:
- mountainofsalvation777@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window