NEW ENGLAND WOOD TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To improve, protect and conserve the New England Wood, Cuckfield, West Sussex for the public benefit and as broadleaf woodland. To establish, form, maintain and manage for the public benefit a nature reserve for the conservation and control of wild plants and other vegetation and of the wild creatures of any description living naturally therein.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
18 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 21 Mehefin 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 283188 NEW ENGLAND WOOD TRUST
- 16 Mawrth 2020: CIO registration
- NEWT (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Thomas Boyle | Cadeirydd | 25 April 2023 |
|
|
||||
WILLIAM ANTHONY FAAS | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Gordon Joseph Ward | Ymddiriedolwr | 30 October 2024 |
|
|
||||
Andrew John Robert Burton | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|
||||
Dr Helen Mary Crabtree D.Phil | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|
||||
Hamish Douglas Church | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|
||||
Patrick Letschka B.A.,M.A. | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|
||||
Timothy Newnham B.Sc. | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|
||||
James William Grieve B.Sc | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|
||||
Ross Norman Bradshaw | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £10.23k | £8.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £4.30k | £14.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 16 Mar 2020
Gwrthrychau elusennol
TO IMPROVE, PROTECT AND CONSERVE THE NEW ENGLAND WOOD, CUCKFIELD, WEST SUSSEX FOR THE PUBLIC BENEFIT AND AS BROADLEAF WOODLAND. TO ESTABLISH, FORM, MAINTAIN AND MANAGE FOR THE PUBLIC BENEFIT A NATURE RESERVE FOR THE CONSERVATION AND CONTROL OF WILD PLANTS AND OTHER VEGETATION AND OF THE WILD CREATURES OF ANY DESCRIPTION LIVING NATURALLY THEREIN.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Garden House
Courtmead Road
Cuckfield
HAYWARDS HEATH
West Sussex
RH17 5LP
- Ffôn:
- 07767227019
- E-bost:
- cuckfieldwoodlanders@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window