SKY FULL OF STORIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Sky Full Of Stories utilises the performance arts, storytelling and music to help combat social isolation in marginalised people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 28 Awst 2020: CIO registration
- SFOS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Ronchetti | Cadeirydd | 28 August 2020 |
|
|
||||
Paul Arlborough | Ymddiriedolwr | 28 August 2020 |
|
|
||||
Rev Dr Hazel Sherman | Ymddiriedolwr | 28 August 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.32k | £21.17k | £28.64k | £35.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.18k | £20.60k | £29.13k | £32.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 05 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 05 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 26 Chwefror 2024 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 26 Chwefror 2024 | 21 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 05 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 05 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 03 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 03 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 28 Aug 2020
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION OF THOSE WHO ARE IN NEED BY REASON OF PHYSICAL OR MENTAL DISABILITY, AGE, SOCIAL OR ECONOMIC POSITION OR SOME OTHER DISADVANTAGE BY: - THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND PARTICIPATION IN THE PERFORMING ARTS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH MUSIC AND MULTI-SENSORY STORYTELLING AND PRACTITIONER TRAINING WORKSHOPS; - THE ACTIVE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY DETERRING PEOPLE FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED, ASSISTING THE NEEDS OF THOSE PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED AND SUPPORTING THEM TO INTEGRATE WITH SOCIETY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FLAT 7
WINSLAR
I LADYBOWER ROAD
WORTHING
WEST SUSSEX
BN13 3NU
- Ffôn:
- 07504628442
- E-bost:
- SKYFULLOFSTORIES@GMAIL.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window