RESPECT FOR ALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Respect for All works in Greater Manchester to enhance the mental and physical health of learning-disabled people, autistic people and their families and carers by providing a specialist counselling service. We also aim to educate the public about issues faced by learning disabled people, autistic people and their carers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £141,150 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Bolton
- Bury
- Dinas Manceinion
- Dinas Salford
- Oldham
- Rochdale
- Stockport
- Tameside
- Trafford
- Wigan
Llywodraethu
- 08 Chwefror 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1129953 RESPECT FOR ALL
- 01 Ebrill 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Jane Gay | Cadeirydd | 17 June 2024 |
|
|
||||
Andrew James Abernethy | Ymddiriedolwr | 05 August 2024 |
|
|
||||
Jayson Haynes | Ymddiriedolwr | 27 May 2024 |
|
|
||||
Carl Ashcroft | Ymddiriedolwr | 17 February 2024 |
|
|
||||
Dr Shirley Wood-Gallagher | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Michael Molete | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Priscilla Akua Asirifi | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Dr Chinagorom Eric Irozuru | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||
MARGARET MARIANNE WALKER | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £201.66k | £314.72k | £324.68k | £425.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £123.76k | £227.80k | £315.78k | £488.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £180.39k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £85.50k | £127.33k | £112.61k | £141.15k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 28 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 28 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 01 Apr 2020
Gwrthrychau elusennol
1. TO PRESERVE AND PROTECT THE MENTAL AND PHYSICAL HEALTH OF LEARNING-DISABLED PEOPLE, AUTISTIC PEOPLE AND THEIR FAMILIES AND CARERS BY PROVIDING A COUNSELLING SERVICE AND OTHER FORMS OF SUPPORT. 2. TO EDUCATE THE PUBLIC ABOUT ISSUES FACED BY LEARNING DISABLED PEOPLE, AUTISTIC PEOPLE AND THEIR CARERS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Old Town Hall
5 Irwell Place
Eccles
MANCHESTER
M30 0FN
- Ffôn:
- 01615324070
- E-bost:
- info@respectforall.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window