DIVINE RENOVATION UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the Charity are to advance the Christian faith, particularly but not exclusively through education in the subjects of religion and church leadership including the areas of evangelism and missionary work, via formal education, conferences, online content and provision of grants to individuals who wish to attend training activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Canada
- Yr Alban
Llywodraethu
- 05 Mai 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elisa Alberto | Ymddiriedolwr | 25 September 2021 |
|
|||||||
Ekaba Roseline Davies | Ymddiriedolwr | 25 September 2021 |
|
|
||||||
Oliver Roylance-Smith | Ymddiriedolwr | 03 June 2020 |
|
|
||||||
Daniel Jason O'Rourke | Ymddiriedolwr | 16 December 2019 |
|
|
||||||
CHRISTOPHER JOHN PURSLOW | Ymddiriedolwr | 16 December 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £81.33k | £194.32k | £208.77k | £244.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £81.33k | £160.90k | £234.96k | £205.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 04 Tachwedd 2021 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 04 Tachwedd 2021 | 4 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16 DEC 2019 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24 MAR 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH EDUCATION IN THE SUBJECTS OF RELIGION AND CHURCH LEADERSHIP INCLUDING THE AREAS OF EVANGELISM AND MISSIONARY WORK, VIA FORMAL EDUCATION, CONFERENCES, ONLINE CONTENT AND PROVISION OF GRANTS TO INDIVIDUALS WHO WISH TO ATTEND TRAINING ACTIVITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Divine Renovation UK
5-7 Cromwell Road
London
SW7 2HR
- Ffôn:
- 07576663502
- E-bost:
- uk@divinerenovation.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window