THE WILLOWS WOMEN'S INSTITUTE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The WI holds at least eleven meetings a year, with educational speakers or activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Trafford
Llywodraethu
- 06 Mawrth 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenny Ferguson | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Michelle Lockett | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Leila Frances Atherall | Ymddiriedolwr | 11 January 2021 |
|
|
||||
Ying Ling Lee | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|
||||
Sandra Scott | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|
||||
Andrea Sharon Dashti | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.85k | £1.92k | £2.81k | £3.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.20k | £1.20k | £3.69k | £4.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 14 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 09 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 17 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 JAN 2018
Gwrthrychau elusennol
THE MAIN PURPOSES OF THE WOMEN’S INSTITUTE ORGANISATION ARE: (A)TO ADVANCE THE EDUCATION OF WOMEN AND GIRLS FOR THE PUBLIC BENEFIT IN ALL AREAS INCLUDING (WITHOUT LIMITATION): (I)LOCAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL ISSUES OF POLITICAL AND SOCIAL IMPORTANCE; (II) MUSIC, DRAMA AND OTHER CULTURAL SUBJECTS; RUNT (III)ALL BRANCHES OF AGRICULTURE, CRAFTS, HOME ECONOMICS, SCIENCE, HEALTH AND SOCIAL WELFARE; (B)TO PROMOTE SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: (I)EDUCATING PEOPLE IN THE PRESERVATION, CONSERVATION AND PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND THE PRUDENT USE OF NATURAL RESOURCES; AND (II)PROMOTING SUSTAINABLE MEANS OF ACHIEVING ECONOMIC GROWTH AND REGENERATION; (C)TO ADVANCE HEALTH FOR THE PUBLIC BENEFIT; AND (D)TO ADVANCE CITIZENSHIP FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE PROMOTION OF CIVIC RESPONSIBILITY AND VOLUNTEERING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 Romford Road
SALE
Cheshire
M33 5QS
- Ffôn:
- 01619694483
- E-bost:
- leila.atherall@virginmedia.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window