Hanes ariannol EAST LINDSEY INFORMATION TECHNOLOGY CENTRE
Rhif yr elusen: 515473
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (34 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.33m | £1.23m | £1.11m | £1.45m | £1.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.55m | £1.39m | £1.17m | £1.35m | £1.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £425.78k | £441.65k | £395.30k | £505.59k | £1.01m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £441.65k | £103.05k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.00k | £127.08k | £103.05k | £2.73k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £261.57k | £262.63k | £325.00k | £326.66k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.32m | £836.51k | £741.97k | £1.12m | £1.04m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £974 | £643 | £60 | £68 | £72 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.55m | £1.12m | £924.00k | £1.04m | £1.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £266.10k | £248.87k | £313.51k | £333.43k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £4.10k | £4.59k | £6.14k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.