THE EVERGREEN FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Charity based on poverty relief projects in developing countries
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
- Pakistan
Llywodraethu
- 28 Ebrill 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wajid Sohail | Cadeirydd | 05 January 2021 |
|
|||||
Muhammad Ishaq | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Zafar Iqbal | Ymddiriedolwr | 05 January 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £27.18k | £13.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £7.02k | £812 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 25 Chwefror 2025 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 25 Chwefror 2025 | 20 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 01 Mai 2024 | 86 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 01 Mai 2024 | 86 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 15 Mawrth 2023 | 38 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 15 Mawrth 2023 | 38 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 01 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 08 Gorffennaf 2022 | 153 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 28 Apr 2020
Gwrthrychau elusennol
ÔTO FURTHER SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE RELIEF OF POVERTY ANYWHERE IN THE WORLD AS THE EXECUTIVE COMMITTEE SEES FIT IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: I. THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY ANYWHERE IN THE WORLD BY PROVIDING: GRANTS, ITEMS AND SERVICES TO INDIVIDUALS IN NEED AND/OR CHARITIES, OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY. II. TO RELIEVE POVERTY [OR FINANCIAL HARDSHIP] AMONG REFUGEES, ASYLUM SEEKERS, MIGRANT WORKERS AND THEIR DEPENDANTS LIVING ANYWHERE IN THE WORLD BY PROVIDING INTERPRETING/TRANSLATING/ADVOCACY/HEALTH/HOUSING ADVICE AND EDUCATION. III. THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY [OR FINANCIAL HARDSHIP] ANYWHERE IN THE WORLD BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING, HEALTHCARE PROJECTS AND ALL THE NECESSARY SUPPORT DESIGNED TO ENABLE INDIVIDUALS TO GENERATE A SUSTAINABLE INCOME AND BE SELF-SUFFICIENT. IV. TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY THROUGH UNDERTAKING AND SUPPORTING RESEARCH INTO FACTORS THAT CONTRIBUTE TO POVERTY AND THE MOST APPROPRIATE WAYS TO MITIGATE THESE. V. TO RELIEVE THE POVERTY OF YOUNG AND OLD PEOPLE BY THE PROVISION OF GRANTS TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN HEALTHY RECREATIONAL ACTIVITIES THAT THEY COULD NOT OTHERWISE AFFORD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
58 WESTBOURNE ROAD
LUTON
LU4 8JD
- Ffôn:
- 07708290587
- E-bost:
- faizanazmin@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window