KINGS CHURCH WOKINGHAM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the Christian religion, to relieve poverty and those in need by reason of social or health issues and to advance education for children or adults within the principles of the Christian faith.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Wokingham
Llywodraethu
- 07 Chwefror 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1077523 KINGS CHURCH WOKINGHAM
- 07 Gorffennaf 2020: CIO registration
- KINGS CHURCH WOKINGHAM TRUST (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Michael Randall | Cadeirydd | 07 July 2020 |
|
|
||||
Henry George | Ymddiriedolwr | 19 December 2023 |
|
|
||||
Richard Davies | Ymddiriedolwr | 13 January 2022 |
|
|
||||
Ross Macrow | Ymddiriedolwr | 13 January 2022 |
|
|
||||
Peter Chong | Ymddiriedolwr | 31 January 2021 |
|
|
||||
Annette Davies | Ymddiriedolwr | 31 January 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.97k | £95.58k | £124.29k | £103.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.84k | £90.68k | £121.42k | £105.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 14 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 14 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 29 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 29 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 02 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 02 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 08 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 08 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 07 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT:- 4.1. TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH; 4.2. TO RELIEVE POVERTY AND THOSE IN NEED BY REASON OF SOCIAL OR HEALTH ISSUES, FOR EXAMPLE ILL-HEALTH, DISABILITY, UNEMPLOYMENT OR SUCH OTHER DISADVANTAGE; AND 4.3. TO ADVANCE EDUCATION BOTH GENERAL AND VOCATIONAL FOR CHILDREN OR ADULTS WITHIN THE PRINCIPLES OF THE CHRISTIAN FAITH. 4.4. TO FULFIL SUCH OTHER PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AND ARE CONNECTED WITH THE CHARITABLE WORK OF THE CHARITY;
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
KINGS CHURCH WOKINGHAM
KINGS PLACE
9-11 STATION ROAD
WOKINGHAM
RG40 2AD
- Ffôn:
- 07838197731
- E-bost:
- admin@kingschurch.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window