Ymddiriedolwyr THE CENTRE FOR TRANSFORMING ACCESS AND STUDENT OUTCOMES IN HIGHER EDUCATION
Rhif yr elusen: 1193025

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr EUNICE SIMMONS | Cadeirydd | 01 January 2020 |
|
|
||||
Jacqueline Njoroge | Ymddiriedolwr | 01 February 2025 |
|
|
||||
Hamir Patel | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Joshua Smith | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Grace Simpson | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Rebecca Hollington | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
David Woolley | Ymddiriedolwr | 13 December 2022 |
|
|
||||
Susannah Hume | Ymddiriedolwr | 13 December 2022 |
|
|
||||
Ryan Shorthouse | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Jane McNeil | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.