Ymddiriedolwyr LITTLE CHICKS NURSERY PLUS
Rhif yr elusen: 1187967

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachel Rose Thomas | Ymddiriedolwr | 02 April 2025 |
|
|
||||
Christopher Maelor Griffiths | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
Andrew Murray Holmes | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
Stacey Emma Jones | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
Karen Tina Davies | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Linzi Jade Powell | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Sian Wilson | Ymddiriedolwr | 14 December 2020 |
|
|
||||
Janice Mary Craig | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
||||
Joel Russell Kernahan Moore | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
||||
Linda Ann Jones | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.