SHE-UNITY SUPPORT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our mission is to break the barriers that hold back BME women, such as racial and gender discrimination, cultural stigmas, and economic challenges. We aim to empower women in Essex and the surrounding areas through a comprehensive approach encompassing culturally sensitive support services, advocacy, education, community engagement and leadership development.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Barking And Dagenham
- Bexley
- Caint
- Essex
- Havering
- Thurrock
Llywodraethu
- 27 Ebrill 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tsitsi Rose Mhuriro | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Rosemary Janga | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Prieska Chimhini | Ymddiriedolwr | 15 March 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.00k | £862 | £0 | £1.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.32k | £1.32k | £0 | £300 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 04 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 04 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 18 Ebrill 2024 | 49 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 18 Ebrill 2024 | 49 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 26 Mehefin 2023 | 118 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 26 Mehefin 2023 | 118 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 18 Mai 2022 | 79 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 18 Mai 2022 | 79 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 27 Apr 2020 as amended on 25 Apr 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE AND PROTECT PHYSICAL AND MENTAL HEALTH FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN PARTICULAR BUT NOT LIMITED TO BME WOMEN WHO HAVE SUFFERED ABUSE BY THE PROVISION OF EMOTIONAL SUPPORT, FREE LEGAL ADVICE AND RAISING AWARENESS OF DIFFERENT FORMS OF ABUSE, EMPOWERING THEM FOR LONG TERM RECOVERY TO IMPROVE THEIR MENTAL WELL-BEING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
14a Baddow Park
West Hanningfield Road
Great Baddow
Chelmsford
CM2 7SY
- Ffôn:
- 07365 369369343
- E-bost:
- info@sheunitysupport.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window