Hanes ariannol HOSPICE OF THE GOOD SHEPHERD LTD
Rhif yr elusen: 515516
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.25m | £4.24m | £4.11m | £4.60m | £4.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.75m | £3.80m | £3.62m | £4.04m | £4.91m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £826.44k | £864.85k | £1.52m | £113.98k | £1.02m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.32m | £1.04m | £1.06m | £1.13m | £808.17k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.90m | £1.96m | £1.29m | £2.04m | £2.41m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.02m | £1.23m | £1.61m | £1.38m | £1.35m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.13k | £14.46k | £9.90k | £11.15k | £6.79k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £142.24k | £39.91k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £940.60k | £663.17k | £335.94k | £578.68k | £336.35k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.64m | £2.71m | £2.59m | £2.88m | £3.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.11m | £1.08m | £892.69k | £1.16m | £1.43m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £93.34k | £93.98k | £98.32k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £3.36k | £3.50k | £3.58k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £134.90k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.