EVESHAM MEN IN SHEDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
EMiS provides a physical space, tools and equipment, encouragement and training to carry out various activities such as small woodworking projects, community projects, gardening and social activities. Catchment area is Evesham and surrounding areas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaerwrangon
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 10 Mawrth 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warren Percival | Cadeirydd | 03 November 2021 |
|
|
||||
Andrew Colin Jackson | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Ian Derek Blackmore | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||
Richard David Styles | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||
Anthony Huttlestone | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.56k | £1.58k | £1.96k | £7.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.69k | £4.80k | £2.23k | £2.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.71k | N/A | N/A | £3.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 12 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 09 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 09 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 10 Mar 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING GENERALLY OLDER (BUT NOT EXCLUSIVELY OLDER) PEOPLE RESIDING IN EVESHAM AND SURROUNDING AREAS, FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED, RELIEVING THE NEEDS OF THOSE PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY BY PROVIDING A PLACE AND FACILITIES WHERE THEY CAN MEET OTHERS AND UNDERTAKE CREATIVE, RECREATIONAL OR PHYSICAL ACTIVITIES, LEARN AND PASS ON SKILLS, GAIN CONFIDENCE AND SUPPORT EACH OTHER SOCIALLY AND MENTALLY. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE "SOCIALLY EXCLUDED" MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PARTS OF SOCIETY, AS A RESULT OF ONE OF MORE OF THE FOLLOWING FACTORS: LONELINESS, ISOLATION, UNEMPLOYMENT; FINANCIAL HARDSHIP; OLD AGE; MENTAL ILL HEALTH; POOR EDUCATIONAL OR SKILLS ATTAINMENT; BEREAVEMENT OR RELATIONSHIP AND FAMILY BREAKDOWN.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Evesham Men in Sheds
CORNMILL ROAD
EVESHAM
WR11 2LL
- Ffôn:
- 07467281361
- E-bost:
- evesham.mis@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window