Ymddiriedolwyr CAMBERLEY CARE TRUST
Rhif yr elusen: 1188130

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonie Mathijs van de Bovenkamp | Cadeirydd | 27 September 2021 |
|
|||||
Timothy Harrison | Ymddiriedolwr | 16 April 2025 |
|
|
||||
Michael Craft | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Lesley Parker | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|
||||
Wendy Orr | Ymddiriedolwr | 16 March 2021 |
|
|
||||
Ruby May Ford | Ymddiriedolwr | 09 February 2021 |
|
|
||||
Janet Chapman | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
||||
Susan Collett | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
||||
Timothy FitzGerald | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.