MIND OVER MOUNTAINS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Mind Over Mountains is a charity restoring well-being naturally through life-changing therapeutic outdoor experiences.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 17 Awst 2020: CIO registration
- MIND OVER MOUNTAINS CIC (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline White | Cadeirydd | 16 January 2020 |
|
|
||||
Olivia D'Silva | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Nathan Norris | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Celia Jeffreys | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Garry Pratt | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Abiola Aderibigbe | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
William Howarth | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
John Whitehead | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Katie Smith | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Giles Thurston | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Claire Houghton | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
ALEXANDER STANIFORTH | Ymddiriedolwr | 16 January 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.87k | £123.74k | £91.28k | £242.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.33k | £109.07k | £111.93k | £215.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 10 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 10 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 27 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 27 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 01 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 01 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 14 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 14 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 17 Aug 2020 as amended on 12 Jul 2024
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF PERSONS SUFFERING WITH MENTAL HEALTH ISSUES, IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF COUNSELLING AND MINDFULNESS ACTIVITIES, INCLUDING ACCREDITED ACTIVITIES AND SUPPORT IN OUTDOOR ENVIRONMENTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
96 Bryants Acre
Wendover
AYLESBURY
Buckinghamshire
HP22 6LA
- Ffôn:
- 07818803556
- E-bost:
- info@mindovermountains.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window