Hanes ariannol LLANTILIO PERTHOLEY COMMUNITY HALL

Rhif yr elusen: 515537
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2016
Cyfanswm Incwm Gros £16.41k £15.30k £26.58k £19.87k £10.21k
Cyfanswm gwariant £14.12k £17.74k £21.05k £13.72k £24.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0