PEPPER STREET FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Pepper Street Foundation is a UK based charity that works with deprived communities to identify opportunities for pioneering projects that change lives by providing funding and guidance for inspired 'social marketing' projects that apply the latest marketing thinking to shift mindsets and allow individuals and communities to access the contacts and resources they need to pilot new initiatives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
Llywodraethu
- 30 Gorffennaf 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Segar Reddy Phd | Cadeirydd | 11 March 2020 |
|
|
||||
Chris Foreshew | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|
||||
Slobodan Marceta | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £100 | £1.44k | £1.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 17 Gorffennaf 2024 | 47 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 17 Gorffennaf 2024 | 47 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 22 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 22 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 14 Tachwedd 2022 | 167 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 14 Tachwedd 2022 | 167 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 30 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE VOLUNTARY SECTOR FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN LONDON AND THE SURROUNDING AREAS BY: I. PROVIDING TRAINING, CONFERENCES AND SEMINARS ON SUBJECTS RELEVANT TO THE EFFICIENCY OF THE VOLUNTARY SECTOR; II. IDENTIFYING NEEDS IN THE VOLUNTARY SECTOR AND ESTABLISHING PROJECTS OR POLICIES TO ADDRESS THEM; III.ASSISTING IN THE ADMINISTRATION OF FUNDING PROGRAMMES TO CHARITIES AND VOLUNTARY ORGANISATIONS, MONITORING FOR GRANTS, RECOMMENDING GRANTS, ASSISTING IN APPLICATIONS FOR GRANTS; THE VOLUNTARY SECTOR’ MEANS CHARITIES AND VOLUNTARY ORGANISATIONS. ·CHARITIES ARE ORGANISATIONS, WHICH ARE ESTABLISHED FOR EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF ENGLAND AND WALES. ·VOLUNTARY ORGANISATIONS ARE INDEPENDENT ORGANISATIONS, WHICH ARE ESTABLISHED FOR PURPOSES THAT ADD VALUE TO THE COMMUNITY AS A WHOLE, OR A SIGNIFICANT SECTION OF THE COMMUNITY, AND WHICH ARE NOT PERMITTED BY THEIR CONSTITUTION TO MAKE A PROFIT FOR PRIVATE DISTRIBUTION.VOLUNTARY ORGANISATIONS DO NOT INCLUDE LOCAL GOVERNMENT OR OTHER STATUTORY AUTHORITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1A CARLTON ROAD
OXFORD
OX2 7RZ
- Ffôn:
- 07712937443
- E-bost:
- info@pepperstreetfoundation.com
- Gwefan:
-
pepperstreetfoundation.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window