ymddiriedolwyr ELSTREE AND DISTRICT SCOUTS
Rhif yr elusen: 1189643
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moley Brown | Cadeirydd | 23 January 2020 |
|
|
||||
Julie Brennan | Ymddiriedolwr | 15 June 2020 |
|
|
||||
David Arthur Cox | Ymddiriedolwr | 15 June 2020 |
|
|||||
DAWN ELIZABETH DAVEY | Ymddiriedolwr | 15 June 2020 |
|
|||||
David Smith | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
James Joseph Pugh | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|||||
Robert Harris | Ymddiriedolwr | 29 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.