Ymddiriedolwyr MEN IN SHEDS HALTEMPRICE
Rhif yr elusen: 1188076

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen John Dodsworth | Ymddiriedolwr | 19 February 2025 |
|
|
||||
John Malcolm Brunning | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Andrew James Carter | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Robert James Scott | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Christopher Hill | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Alan Carter | Ymddiriedolwr | 05 January 2022 |
|
|
||||
Mary Rose Hardy | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Gillian Margaret Rice | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||
Phillip Frederick Woodcock | Ymddiriedolwr | 01 March 2000 |
|
|
||||
Alan James Bright | Ymddiriedolwr | 01 March 2000 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.