Ymddiriedolwyr THE BEBINGTON PHOTOGRAPHIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 515549

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
robert Totty | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Vivienne Noonan | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Judith Heather Srivalsan Mrs | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Philip Jones | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Alun Lambert | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Jean-Paul Srivalsan | Ymddiriedolwr | 27 August 2020 |
|
|
||||
Kevin Barnes | Ymddiriedolwr | 31 May 2016 |
|
|
||||
PAUL FRANCIS WALLINGTON | Ymddiriedolwr | 31 May 2016 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.