Ymddiriedolwyr FRIENDS OF THE ANXIETY DISORDERS RESIDENTIAL UNIT
Rhif yr elusen: 1187761

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR DAVID VEALE | Cadeirydd | 15 January 2020 |
|
|
||||
Nina Coughlan | Ymddiriedolwr | 06 August 2024 |
|
|
||||
Dr Michaela Lutz | Ymddiriedolwr | 06 August 2024 |
|
|
||||
Jeremy Lock | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Hoogland | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Helene Juliiette Yvonne Lomenech | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Lynda Bevan | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Benjamin John Hamilton Hicks | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Lisa Williams | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Keith Clapson | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Dr Robert Medcalf | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
JOEL OLIVER | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.