Hanes ariannol THE WELSH SPORTS AID TRUST
Rhif yr elusen: 515558
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 23/07/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.55k | £32.12k | £18.71k | £23.17k | £52.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.78k | £27.53k | £7.03k | £29 | £41.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.