EDUCATION PROSPECTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education Prospects charity provides training for all stakeholders (university lecturers, teachers, students and parents) in refugee camps due to conflicts, by providing the best education training. The training will be held in different locations in Mosul (Iraq) and in the UK. The trainers will have a vast qualifications in teaching, research and training in the UK and in Iraq.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 02 February 2022
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
- Irac
Llywodraethu
- 27 Ebrill 2020: CIO registration
- EDUCATION 4 ALL (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Mayamin Altae | Cadeirydd | 04 February 2020 |
|
|
||||
HIND KOBI | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|
||||
Dr Awf Alali | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/02/2021 | 02/02/2022 | |
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 02 Chwefror 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 173 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 02 Chwefror 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 173 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 02 Chwefror 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 539 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 02 Chwefror 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 539 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 02 Chwefror 2022 | 14 Rhagfyr 2022 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 02 Chwefror 2022 | 14 Rhagfyr 2022 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 02 Chwefror 2021 | 11 Gorffennaf 2022 | 221 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 02 Chwefror 2021 | 12 Gorffennaf 2022 | 222 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 27 APR 2020 AMENDED ON 04 MAY 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: (1) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE LIVING IN MOSUL, IRAQ, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY ORGANISING AND DELIVERING TRAINING SESSIONS FOR PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL TEACHERS, ORGANISING AND DELIVERING EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES FOR STUDENTS IN THE LOCAL SCHOOLS AND REFUGEE CAMPS AND ORGANISING AND DELIVERING TRAINING SESSIONS FOR PARENTS TO ENABLE THEM TO SUPPORT THEIR CHILDREN IN THE SCHOOLS ACTIVITIES, HOMEWORK AND EXAMS PREPARATIONS. (2) THE RELIEF OF POVERTY FOR THE PUBLIC BENEFIT OF PEOPLE LIVING IN MOSUL, IRAQ, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY ORGANISING AND DELIVERING TRAINING FOR ADULTS TO ENABLE THEM TO FIND SUITABLE EMPLOYMENT. (3) THE PRESERVATION OF HEALTH OF PEOPLE LIVING IN MOSUL, IRAQ, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY ORGANISING AND DELIVERING AWARENESS TRAINING SESSIONS FOR WOMEN TO ENABLE THEM TO REPORT AND DEAL WITH ANY ISSUES AROUND DOMESTIC ABUSE OR OTHER FORMS OF SEXUAL HARASSMENT AND ORGANISING AND DELIVERING AWARENESS SESSIONS ON DEALING WITH MENTAL HEALTH ISSUES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
191 HUMBERSTONE LANE
LEICESTER
LE4 9JR
- Ffôn:
- 07895257111
- E-bost:
- mayaminn@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window